-
제 9 대 지청장 이명환 재임기간 : 1956.11.10. ~ 1957.10.29. 프로필 보기
-
제 8 대 지청장 황천수 재임기간 : 1955.11.04. ~ 1956.11.09. 프로필 보기
-
제 7 대 지청장 김여화 재임기간 : 1955.03.14. ~ 1955.11.03. 프로필 보기
-
제 6 대 지청장 나길조 재임기간 : 1954.09.15. ~ 1955.03.13. 프로필 보기
-
제 5 대 지청장 장석례 재임기간 : 1953.12.08. ~ 1954.09.14. 프로필 보기
-
제 4 대 지청장 박요흠 재임기간 : 1950.03.01. ~ 1953.12.07. 프로필 보기
-
제 3 대 지청장 이경의 재임기간 : 1947.07.01. ~ 1950.02.28. 프로필 보기
-
제 2 대 지청장 정영조 재임기간 : 1946.02.02. ~ 1947.06.30. 프로필 보기
-
제 1 대 지청장 박팔천 재임기간 : 1945.11.19. ~ 1946.02.01. 프로필 보기