-
제 38 대 지청장
김종빈
재임기간 : 1997.08.27. ~ 1998.03.30.
프로필 보기
-
제 37 대 지청장
윤석정
재임기간 : 1996.08.01. ~ 1997.08.26.
프로필 보기
-
제 36 대 지청장
유창종
재임기간 : 1994.09.23. ~ 1996.07.30.
프로필 보기
-
제 35 대 지청장
김학재
재임기간 : 1993.09.24. ~ 1994.09.22.
프로필 보기
-
제 34 대 지청장
임휘윤
재임기간 : 1993.03.23. ~ 1993.09.23.
프로필 보기
-
제 33 대 지청장
백삼기
재임기간 : 1992.08.06. ~ 1993.03.22.
프로필 보기
-
제 32 대 지청장
신승남
재임기간 : 1991.08.01. ~ 1992.08.05.
프로필 보기
-
제 31 대 지청장
김수장
재임기간 : 1990.11.05. ~ 1991.07.31.
프로필 보기
-
제 30 대 지청장
신현무
재임기간 : 1989.09.01. ~ 1990.11.04.
프로필 보기
-
제 29 대 지청장
이원성
재임기간 : 1988.09.01. ~ 1989.08.31.
프로필 보기