-
제 27 대 지청장
문형섭
재임기간 : 1994.09.23. ~ 1995.09.26.
프로필 보기
-
제 26 대 지청장
노옥기
재임기간 : 1993.09.24. ~ 1994.09.22.
프로필 보기
-
제 25 대 지청장
김승규
재임기간 : 1993.03.23. ~ 1993.09.23.
프로필 보기
-
제 24 대 지청장
설경진
재임기간 : 1991.08.01. ~ 1993.03.22.
프로필 보기
-
제 23 대 지청장
이희권
재임기간 : 1990.09.20. ~ 1991.07.31.
프로필 보기
-
제 22 대 지청장
김남옥
재임기간 : 1988.09.01. ~ 1990.09.19.
프로필 보기
-
제 21 대 지청장
변화석
재임기간 : 1987.06.15. ~ 1988.08.31.
프로필 보기
-
제 20 대 지청장
김병돈
재임기간 : 1985.03.16. ~ 1987.06.14.
프로필 보기
-
제 19 대 지청장
양춘용
재임기간 : 1982.08.16. ~ 1985.03.15.
프로필 보기
-
제 18 대 지청장
김성곤
재임기간 : 1981.04.28. ~ 1982.08.15.
프로필 보기