-
제 18 대 지청장
김운태
재임기간 : 1982.08.16. ~ 1983.08.01.
프로필 보기
-
제 17 대 지청장
전팔현
재임기간 : 1981.04.29. ~ 1982.08.15.
프로필 보기
-
제 16 대 지청장
안응호
재임기간 : 1980.06.12. ~ 1981.04.28.
프로필 보기
-
제 15 대 지청장
장치민
재임기간 : 1978.02.11. ~ 1980.06.11.
프로필 보기
-
제 14 대 지청장
황공열
재임기간 : 1976.03.01. ~ 1978.02.10.
프로필 보기
-
제 13 대 지청장
나호진
재임기간 : 1974.09.01. ~ 1976.02.28.
프로필 보기
-
제 12 대 지청장
조희채
재임기간 : 1973.05.14. ~ 1974.08.31.
프로필 보기
-
제 11 대 지청장
황진영
재임기간 : 1972.01.02. ~ 1973.05.13.
프로필 보기
-
제 10 대 지청장
정윤
재임기간 : 1969.01.01. ~ 1972.01.01.
프로필 보기
-
제 9 대 지청장
김병두
재임기간 : 1965.01.01. ~ 1968.01.01.
프로필 보기