-
제 38 대 지청장
염웅철
재임기간 : 2005.04.18. ~ 2006.02.19.
프로필 보기
-
제 37 대 지청장
이중훈
재임기간 : 2004.06.14. ~ 2005.04.17.
프로필 보기
-
제 36 대 지청장
이인규
재임기간 : 2003.08.27. ~ 2004.06.13.
프로필 보기
-
제 35 대 지청장
김학근
재임기간 : 2002.08.26. ~ 2003.08.26.
프로필 보기
-
제 34 대 지청장
송찬엽
재임기간 : 2001.06.13. ~ 2002.08.25.
프로필 보기
-
제 33 대 지청장
유재만
재임기간 : 2000.02.21. ~ 2001.06.12.
프로필 보기
-
제 32 대 지청장
김홍일
재임기간 : 1999.03.01. ~ 2000.02.20.
프로필 보기
-
제 31 대 지청장
김영철
재임기간 : 1998.03.31. ~ 1999.02.28.
프로필 보기
-
제 30 대 지청장
이춘성
재임기간 : 1997.03.01. ~ 1998.03.30.
프로필 보기
-
제 29 대 지청장
최성창
재임기간 : 1996.08.01. ~ 1997.02.29.
프로필 보기